李鹏之子李小鹏被免去交通部党组书记职务(图)
新闻来源: 澎湃新闻 于2024-09-27 8:15:39 提示:新闻观点不代表本网立场 分享
刘伟任交通运输部党组书记,免去李小鹏的交通运输部党组书记职务
据微信公众号“交通运输部”消息,2024年9月27日上午,中央组织部有关负责人出席交通运输部领导干部会议,宣布中央决定:刘伟任交通运输部党组书记,免去李小鹏(前国务院总理李鹏之子)的交通运输部党组书记职务。
此前,刘伟担任北京市委副书记、市委党校(北京行政学院)校长(院长)、市对外友协会长。
公开资料显示,刘伟出生于1965年6月,河南柘城人,研究生学历,经济学博士,1997年6月加入中国共产党,1983年8月参加工作,系二十届中央委员。
刘伟早年在河南省工作,曾任河南省发改委党组书记、主任等职,于2018年1月升任河南省副省长。2020年1月,刘伟履新应急管理部党组成员、副部长。同年3月,应急管理部“党组”改为“党委”,刘伟继续担任应急管理部党委委员、副部长。
2022年4月,刘伟调任吉林省委副书记,同年12月获任北京市委副书记。
据微信公众号“交通运输部”消息,2024年9月27日上午,中央组织部有关负责人出席交通运输部领导干部会议,宣布中央决定:刘伟任交通运输部党组书记,免去李小鹏(前国务院总理李鹏之子)的交通运输部党组书记职务。
此前,刘伟担任北京市委副书记、市委党校(北京行政学院)校长(院长)、市对外友协会长。
公开资料显示,刘伟出生于1965年6月,河南柘城人,研究生学历,经济学博士,1997年6月加入中国共产党,1983年8月参加工作,系二十届中央委员。
刘伟早年在河南省工作,曾任河南省发改委党组书记、主任等职,于2018年1月升任河南省副省长。2020年1月,刘伟履新应急管理部党组成员、副部长。同年3月,应急管理部“党组”改为“党委”,刘伟继续担任应急管理部党委委员、副部长。
2022年4月,刘伟调任吉林省委副书记,同年12月获任北京市委副书记。
Advertisements
网编:空问站 |
|
33 条 | |||
|
|||||
敬请注意:新闻内容来自网络,供网友多视角阅读参考,观点不代表本网立场!若有违规侵权,请联系我们。 | |||||
|
【生活原创】【三叶原创】【留园网事】【生活百态】【杂论闲侃】【婚姻家庭】【女性频道】